ymddiriedolwyr SAFER PLACES
Rhif yr elusen: 1018832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerie Lolomari | Ymddiriedolwr | 27 August 2024 |
|
|
||||
Tracy Fisher | Ymddiriedolwr | 16 March 2024 |
|
|||||
Martina Talbot-Rice | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Sian Catherine Chambers | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Claire Ruth Arnold | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Lorraine Pauline Larman | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Gift Kapswara | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
MR DOUG WILDEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.