Hanes ariannol GURU NANAK SATSANG SABHA (KARMSAR) UK
Rhif yr elusen: 1026179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £688.20k | £677.36k | £318.88k | £525.35k | £596.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £683.57k | £707.16k | £445.67k | £484.50k | £594.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £44.53k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £688.20k | £677.36k | N/A | £511.72k | £590.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | £0 | £5.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £1.47k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £12.16k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £490.30k | £288.90k | N/A | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.28k | £418.25k | N/A | £362.79k | £207.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.16k | £34.36k | N/A | £12.00k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £58.46k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £109.71k | £386.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.