ymddiriedolwyr Tramshed Arts
Rhif yr elusen: 1026883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Wilson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Dhononjoy Ray | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Amana Charisa Michelle Phillips | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Rosie Mary Thackeray | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Lorena Pelayo Fernandez | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Tracey Ann Sage | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Ruth Nicole Ferris | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Cllr Jackie Smith | Ymddiriedolwr | 20 January 2015 |
|
|
||||
KERRI NEWNS | Ymddiriedolwr | 03 December 2012 |
|
|
||||
RICHARD JOHN COWLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.