Dogfen lywodraethu THE FRIENDS OF BUTSER ANCIENT FARM
Rhif yr elusen: 1039961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JULY 1994 AS AMENDED ON 03 DECEMBER 2000 AND 30 NOVEMBER 2008 as amended on 16 Aug 2015 as amended on 12 Aug 2017 as amended on 07 Nov 2021 as amended on 03 Dec 2021 as amended on 22 May 2022
Gwrthrychau elusennol
The charity’s objects (‘the objects’) are to support the educational and research work of "The Butser Ancient Farm".
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.