Hanes ariannol MID WARWICKSHIRE SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS
Rhif yr elusen: 1040654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £1.35m | £1.49m | £1.32m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.27m | £1.23m | £1.27m | £1.30m | £1.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.10m | £1.10m | £1.08m | £1.02m | £1.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £151.23k | £52.55k | £2.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.93k | £67.29k | £60.89k | £50.91k | £2.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.10m | £1.08m | £1.02m | £1.17m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174.90k | £172.35k | £189.28k | £180.01k | £167.03k | |
|
Incwm - Arall | £16.24k | £11.62k | £163.90k | £69.93k | £10.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.22m | £1.26m | £1.30m | £1.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.72k | £9.94k | £7.27k | £142 | £142 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.35k | £12.36k | £13.00k | £13.40k | £13.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.