Hanes ariannol COCKERMOUTH AND PAPCASTLE RECREATIONAL CHARITY
Rhif yr elusen: 1040902
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/04/2018 | 25/04/2019 | 25/04/2020 | 25/04/2021 | 25/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.03k | £2.94k | £2.88k | £2.42k | £2.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03k | £2.94k | £2.88k | £0 | £4.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.