Hanes ariannol THE SICKLE CELL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1046631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £616.52k | £753.85k | £789.50k | £871.74k | £773.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £653.90k | £675.24k | £605.37k | £676.96k | £644.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £130.13k | £173.85k | £173.84k | £124.92k | £124.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.13k | £27.87k | £20.90k | £69.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £422.54k | £752.46k | £304.98k | £871.63k | £768.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.04k | £1.39k | £315 | £115 | £4.96k | |
|
Incwm - Arall | £192.94k | £0 | £23.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £0 | £6.98k | £12.50k | £83.55k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.44k | £497.40k | £482.26k | £479.37k | £441.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.45k | £177.84k | £123.11k | £197.59k | £202.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.57k | £32.72k | £27.22k | £30.82k | £61.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.