Hanes ariannol MARCHES FAMILY NETWORK
Rhif yr elusen: 1047075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £187.54k | £219.33k | £203.85k | £268.71k | £209.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £230.88k | £244.84k | £188.45k | £203.32k | £218.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.67k | £35.00k | £27.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.67k | £25.78k | £904 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.