ymddiriedolwyr THREE C'S SUPPORT
Rhif yr elusen: 1047736
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anusha Everson | Cadeirydd | 25 February 2014 |
|
|
||||
Sarah Kershaw | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Andriana Vinnitchok | Ymddiriedolwr | 29 July 2022 |
|
|
||||
Kindra Hyttner | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Dixon | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Joanne Foakes | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
LISA LYE | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Neville Pardi | Ymddiriedolwr | 14 February 2018 |
|
|
||||
Jim Collins | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||
JOHN GOODWIN | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
PAUL CRAVEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW MEYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.