Hanes ariannol LEEDS AUTISM SERVICES
Rhif yr elusen: 1047981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30m | £2.36m | £2.46m | £2.12m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.31m | £2.38m | £2.34m | £2.19m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.13m | £2.28m | £2.36m | £2.05m | £2.00m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.41k | £3.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £101.70k | £67.91k | £91.63k | £65.21k | £70.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.02k | £6.01k | £1.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.19m | £2.28m | £2.36m | £2.05m | £2.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £3.94k | £7.36k | £9.12k | £9.62k | £7.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.28m | £2.36m | £2.34m | £2.19m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.65k | £16.12k | £5.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.07k | £0 | £6.77k | £7.21k | £9.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.