ymddiriedolwyr PEMBROKESHIRE CARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1048218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNMARIA THOMAS | Cadeirydd | 07 June 2016 |
|
|
||||
John Harris | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Dr Adila Khan | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Michelle Rees | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Heather Wordsworth | Ymddiriedolwr | 18 January 2020 |
|
|
||||
Linda Bowden | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
PAUL LUCAS | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|||||
JOANNA DAVIES | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
||||
GERALDINE MORGAN | Ymddiriedolwr | 29 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.