ymddiriedolwyr BAKEWELL AND EYAM COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1049389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elspeth Patricia Mallowan | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Rosie Olle | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Denise Peach | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Rick Wyse | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Melanie Rae-Smith | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Nicola Jane Loveday | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Barry Lomas | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Peter O'Brien | Ymddiriedolwr | 24 May 2019 |
|
|
||||
BARBARA ELIZABETH ELY | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.