ymddiriedolwyr BISHOP WILTON VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1050047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michael Goodrick | Cadeirydd | 19 April 2023 |
|
|
||||
Michele Lucas | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Vivienne Guy | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Sara Jane Dace-Hughes | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
Kevin Paul Dann | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
Ian Robson | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.