Hanes ariannol THE BRIDGE (EAST MIDLANDS)
Rhif yr elusen: 1050596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £1.26m | £1.54m | £1.58m | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20m | £1.23m | £1.54m | £1.57m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £410.12k | £324.43k | £422.95k | £455.79k | £407.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £397.39k | £476.42k | £531.85k | £533.54k | £244.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.20k | £23.25k | £166.73k | £78.61k | £96.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.23m | £1.37m | £1.50m | £946.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.34k | £2.54k | £2.38k | £1.63k | £2.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.21m | £1.47m | £1.55m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £23.67k | £25.67k | £68.80k | £29.09k | £131.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.