ymddiriedolwyr THE BRIDGE (EAST MIDLANDS)
Rhif yr elusen: 1050596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halinka Hepworth | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Joseph Warwick | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Gary Beharrell | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Bhavnaben Patel | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
David Sims | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Ashiedu Joel | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Richard White | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|||||
JEANETTE MARY MARGARET WEBB | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.