Hanes ariannol NEW LIFE CHRISTIAN CHURCH (WESTERN VALLEY )IN FELLOWSHIP WITH ASSEMBLIES OF GOD
Rhif yr elusen: 1050652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.21k | £29.80k | £32.03k | £30.27k | £91.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.11k | £25.60k | £32.14k | £20.34k | £61.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.17k | £6.59k | N/A | £61.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.