Hanes ariannol BEAUMONT COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1050749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.08k | £154.04k | £173.37k | £160.10k | £192.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £164.87k | £154.14k | £167.64k | £149.60k | £185.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £149.98k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.