Hanes ariannol BORDER COLLIE TRUST GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1053585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £498.10k | £532.63k | £381.87k | £427.93k | £707.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £305.10k | £308.44k | £280.46k | £295.81k | £328.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £37.22k | £25.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £377.06k | N/A | N/A | £542.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £23.52k | N/A | N/A | £23.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £66.58k | N/A | N/A | £67.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £19.61k | N/A | N/A | £15.95k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £45.87k | N/A | N/A | £19.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £206.92k | N/A | N/A | £363.72k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £296.86k | N/A | N/A | £319.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £8.42k | N/A | N/A | £4.58k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £4.02k | N/A | N/A | £4.26k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £3.16k | N/A | N/A | £3.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.