ymddiriedolwyr MILLBROOK VILLAGE HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1054600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clare Watkins | Cadeirydd | 03 December 2015 |
|
|
||||
Geraldine Keating | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Lesley Hiscox | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Tony Phillips | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Tania Morris | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Lauren Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
BRIAN WILLIAM SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER PETER BEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.