ymddiriedolwyr THE ABBEYFIELD SOCIETY
Rhif yr elusen: 200719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Julie Beachim | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Geoffrey David Granville Carr | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Terri Pettifer-Eagles | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Martin Frank Cox | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Marc Marrero | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Michael John Peter Turner | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
George Ashworth | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Roger Lees | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Sara Jayne Beamand | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.