Hanes ariannol THE CHILDREN'S FAMILY TRUST
Rhif yr elusen: 208607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.01m | £7.02m | £7.70m | £8.64m | £8.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.77m | £7.29m | £7.58m | £8.52m | £9.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.95m | £6.97m | £7.64m | £8.64m | £8.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £31.42k | £13.05k | £15.55k | £34.53k | £67.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.52k | £29.82k | £44.58k | £20.24k | £43.24k | |
|
Incwm - Arall | £1.49k | £2.80k | £5.40k | £7.40k | £2.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.72m | £7.25m | £7.54m | £8.46m | £9.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.09k | £37.85k | £32.83k | £64.89k | £58.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.41k | £37.38k | £32.56k | £64.89k | £58.56k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.