Dogfen lywodraethu ROWLAND HILL AND VAUGHAN ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 211726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 16/11/1983 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12/07/2000 AS AMENDED BY SCHEME DATED 17/05/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26/09/2011 as amended on 01 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RESIDENTS SHALL BE WOMEN IN NEED OF NOT LESS THAN 55 YEARS WITH PREFERENCE TO THOSE WHO ATTEND A CHRISTIAN CHURCH OR ARE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH SOUTHWARK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.