Dogfen lywodraethu THE BESPOKE TAILORS' BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 212954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 12/08/1859 AS AMENDED ON 27/08/1937 AS AMENDED ON 01/08/1950 AS AMENDED ON 10/04/1978 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 13/04/1978 AS AMENDED ON 15/01/1952 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 10/07/2012
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND ASSIST EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS WHO ARE OR HAVE BEEN ENGAGED IN THE BESPOKE CRAFT TAILORING TRADE IN ANY CAPACITY AND ARE IN NEED OF SUCH RELIEF OR ASSISTANCE BY REASON OF POVERTY, DISABILITY, INFIRMITY OR OTHERWISE, AND THEIR DEPENDANTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.