Hanes ariannol BRUNTS CHARITY
Rhif yr elusen: 213407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.86k | £858.66k | £833.34k | £888.05k | £916.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £945.00k | £1.02m | £978.71k | £994.72k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.74k | £17.74k | £17.74k | £17.74k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.74k | £17.74k | £17.74k | £19.74k | £17.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £599.75k | £593.04k | £588.00k | £646.31k | £658.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £259.36k | £240.60k | £223.40k | £219.15k | £238.18k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £7.28k | £4.20k | £2.85k | £1.72k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £400 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £945.00k | £1.02m | £978.71k | £994.72k | £1.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.61k | £61.71k | £48.61k | £59.24k | £59.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.