Hanes ariannol FOORD ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 214466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £577.92k | £607.99k | £596.36k | £583.36k | £593.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £686.52k | £583.01k | £476.42k | £590.28k | £759.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100 | £3.09k | £35 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £497.96k | £508.54k | £489.28k | £496.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104.52k | £106.95k | £87.79k | £94.08k | £97.07k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £250 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £675.22k | £571.91k | £466.12k | £578.78k | £748.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.30k | £11.11k | £10.30k | £11.50k | £11.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.06k | £21.48k | £6.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £11.11k | £10.30k | £11.50k | £11.47k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.