Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE YEOVIL HOSPITALS
Rhif yr elusen: 220038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £743.17k | £438.39k | £246.70k | £297.23k | £2.78m | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.81k | £429.17k | £289.17k | £295.46k | £614.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £310.08k | N/A | N/A | N/A | £2.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £432.04k | N/A | N/A | N/A | £512.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | N/A | N/A | N/A | £7.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £3.40k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | N/A | N/A | N/A | £2.25m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £109.90k | N/A | N/A | N/A | £246.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £315.91k | N/A | N/A | N/A | £367.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.30k | N/A | N/A | N/A | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £241.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.