Dogfen lywodraethu THE CHURCH ARMY
Rhif yr elusen: 226226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 5TH JULY 1955, 21ST MAY 1990, 22ND NOVEMBER 2002, 17TH NOVEMBER 2005 AND 27TH NOVEMBER 2008 as amended on 22 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO BRING PEOPLE TO A PERSONAL FAITH IN JESUS CHRIST BY (A) PROVIDING TRAINED EVANGELISTS AND LAY AGENTS TO ASSIST THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION, (B) PREACHING THE NEED OF CONVERSION, HOLINESS OF LIFE AND CHURCH MEMBERSHIP, (C) RELIEVING POVERTY AND DISTRESS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.