Dogfen lywodraethu THE LONDON SYMPHONY ORCHESTRA LIMITED
Rhif yr elusen: 232391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 FEBRUARY 1905 AS AMENDED 28/10/1946, 24/9/1948, 6/4/1950, 9/1/1954, 23/7/1957, 7/11/1960, 25/1/1968, 22/11/1985, 14/6/2005 AND 9/5/2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE MAINTAIN AND ADVANCE EDUCATION, PARTICULARLY MUSICAL EDUCATION AND TO ENCOURAGE THE ARTS INCLUDING THE ARTS OF MUSIC, DRAMA , MIME, DANCING AND SINGING
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.