Hanes ariannol THE INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 233392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.90m | £8.02m | £8.12m | £8.60m | £8.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.51m | £6.93m | £6.98m | £7.98m | £8.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £521.96k | £427.68k | £523.38k | £337.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.11k | £98.61k | £56.98k | N/A | £133.12k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.76k | £146.40k | £100.40k | £54.90k | £45.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.22m | £1.88m | £2.32m | £2.55m | £2.88m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.62m | £5.98m | £5.70m | £5.96m | £5.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.55k | £4.90k | £500 | £39.80k | £264.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £18.50k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.69m | £5.24m | £5.32m | £6.06m | £6.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.82m | £1.69m | £1.65m | £1.92m | £2.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £345.11k | £195.00k | £143.90k | £214.50k | £288.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.76k | £0 | £0 | £0 | £102.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £85.70k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.