Hanes ariannol SHREWSBURY ROMAN CATHOLIC DIOCESAN TRUST
Rhif yr elusen: 234025
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.81m | £14.24m | £9.95m | £12.43m | £17.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.61m | £15.92m | £10.93m | £13.04m | £20.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.20m | £321.00k | £3.76m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.35m | £10.10m | £7.96m | £8.90m | £13.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.19m | £2.94m | £1.24m | £2.38m | £3.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.10m | £1.19m | £706.00k | £839.00k | £840.00k | |
|
Incwm - Arall | £178.00k | £12.00k | £43.00k | £319.00k | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £242.00k | £228.00k | £143.00k | £8.90m | £376.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.95m | £12.64m | £9.10m | £10.26m | £17.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.66m | £3.28m | £1.83m | £2.77m | £3.51m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £27.00k | £34.00k | £36.00k | £33.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £134.00k | £132.57k | £119.00k | £121.00k | £121.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.