Hanes ariannol AVONCROFT MUSEUM OF HISTORIC BUILDINGS
Rhif yr elusen: 241644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £588.27k | £534.97k | £649.42k | £471.99k | £473.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £637.46k | £548.13k | £398.57k | £435.86k | £537.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £235.21k | £13.08k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £133.64k | £61.72k | £553.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £235.00k | £0 | £31.15k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £179.72k | £193.20k | £51.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.92k | £39.47k | £12.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £240.58k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £628.40k | £543.96k | £398.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.06k | £4.18k | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.18k | £0 | £16.75k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.