Dogfen lywodraethu AVONCROFT MUSEUM OF HISTORIC BUILDINGS
Rhif yr elusen: 241644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 DECEMBER 1964 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION OF CHANGE OF NAME 10 DECEMBER 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 09 JUNE 1988, 21 NOVEMBER 1996, 19 JUNE 1997 AND 11 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF BUILDING AS ILLUSTRATED AT AVONCROFT AND IN THE RELATIONSHIP OF PEOPLE WITH THE BUILDINGS THEY CONSTRUCTED AND IN WHICH THEY LIVED AND WORKED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTIES OF WORCESTER, WARWICK, STAFFORD, HEREFORD, SALOP.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.