Hanes ariannol HARROGATE INTERNATIONAL FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 244861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £412.35k | £688.41k | £1.23m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £437.00k | £589.34k | £1.11m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £208.00k | £51.68k | £130.16k | £256.67k | £124.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £372.85k | N/A | £245.62k | £376.71k | £229.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.52k | N/A | £14.01k | £14.44k | £22.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £770.01k | N/A | £428.70k | £840.98k | £865.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.32k | N/A | £77 | £678 | £11.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | N/A | £542.43k | £1.08m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.37k | N/A | £46.91k | £33.94k | £30.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.84k | N/A | £6.44k | £9.00k | £10.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.