Dogfen lywodraethu DEDHAM VALE SOCIETY
Rhif yr elusen: 246007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/01/1959 AS AMENDED ON 03/03/1960 AS AMENDED ON 26/04/1962 AS AMENDED ON 15/05/1964 AS AMENDED ON 26/06/1969 AS AMENDED ON 04/06/1974 AS AMENDED ON 23/02/1976 AS AMENDED ON 04/02/2011 AS AMENDED ON 28 SEP 2015 as amended on 26 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
THE MAINTENANCE, PROTECTION AND, IF POSSIBLE, THE ENHANCEMENT OF THE NATURAL AND ARCHITECTURAL BEAUTIES AND AMENITIES OF THE AREA OF OUTSTANDING NATURAL BEAUTY KNOWN AS DEDHAM VALE AND TO STIMULATE PUBLIC CONSCIOUSNESS OF THESE ENDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DEDHAM VALE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.