Hanes ariannol THE INSTITUTE OF ADVANCED MOTORISTS LIMITED
Rhif yr elusen: 249002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.10m | £7.34m | £5.73m | £6.32m | £6.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.68m | £7.24m | £5.67m | £6.40m | £7.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £177.00k | £123.00k | £169.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.21m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.53m | £3.68m | £3.44m | £3.57m | £3.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.87m | £2.95m | £1.61m | £2.08m | £1.95m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £525.00k | £431.00k | £178.00k | £487.00k | £503.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £174.00k | £278.00k | £153.00k | £174.00k | £222.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £340.00k | £14.00k | £19.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.01m | £3.71m | £3.44m | £3.85m | £4.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.67m | £3.52m | £519.09k | £770.00k | £3.10m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £132.00k | £122.00k | £120.00k | £159.00k | £172.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.95k | £42.74k | £409.09k | £43.08k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.71m | £1.78m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.