Dogfen lywodraethu DEVONSHIRE ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS
Rhif yr elusen: 252468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS AMENDED 18TH JUNE 1968 AND AS FURTHER AMENDED ON THE 5TH JUNE 1971, 7TH JUNE 1975, 4TH JUNE 1983, 4TH JUNE 1988 AND 8TH JUNE 1991 AND 20 MARCH 2004 as amended on 01 Jun 2019 as amended on 23 Sep 2021 as amended on 04 Sep 2021 as amended on 04 Sep 2021 as amended on 09 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE STUDY SCIENCE, LITERATURE AND THE ARTS IN RELATION TO THE COUNTY OF DEVON AND TO PROMOTE THE EXCHANGE OF IDEAS BETWEEN THOSE ENGAGED OR INTERESTED IN SUCH STUDY WITH A VIEW TO THE EDUCATION OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.