Dogfen lywodraethu CLEVELAND MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 252905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/04/1967 AS AMENDED ON 01/02/1995 AS AMENDED ON 06/02/2001 AS AMENDED ON 26/10/2011 AS AMENDED ON 06 MAY 2020 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15 JUL 2020 as amended on 08 Feb 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A MOUNTAIN RESCUE SERVICE FOR PEOPLE AND ANIMALS WHO NEED HELP USING SPECIALIST SEARCH AND RESCUE SKILLS AND EQUIPMENT. THIS IS FOR THE PUBLIC BENEFIT MAINLY IN THE NORTH YORK MOORS, NORTH YORKSHIRE, NORTH EAST ENGLAND AND WHEN REQUESTED ANYWHERE WITHIN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORTH YORK MOORS NATIONAL PARK AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.