Hanes ariannol Markshall Estate
Rhif yr elusen: 256700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.33m | £1.04m | £1.32m | £1.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.30m | £1.25m | £1.75m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £69.51k | £59.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.72k | £18.67k | £16.83k | £21.05k | £89.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £971.94k | £1.07m | £687.42k | £920.62k | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £148.69k | £228.64k | £301.13k | £345.00k | £309.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.61k | £5.75k | £36.61k | £36.74k | £54.99k | |
|
Incwm - Arall | £3.72k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £79.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £350.65k | £346.21k | £374.14k | £562.79k | £909.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £937.45k | £950.83k | £871.89k | £1.18m | £1.34m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £42.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.