Hanes ariannol ENGLISH NATIONAL OPERA
Rhif yr elusen: 257210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.24m | £31.03m | £20.10m | £20.97m | £33.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.18m | £31.50m | £21.78m | £35.04m | £38.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.38m | £16.16m | £16.75m | £12.72m | £12.23m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.44m | £2.48m | £2.05m | £3.55m | £2.85m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £200.29k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.16m | £12.16m | £1.15m | £17.31m | £18.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £254.00k | £222.00k | £155.64k | £96.00k | £166.67k | |
|
Incwm - Arall | £12.38m | £16.16m | £16.55m | £19.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £98.76k | £192.72k | £906.81k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.09m | £30.52m | £20.98m | £33.39m | £37.19m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.09m | £948.00k | £770.00k | £1.65m | £1.53m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £78.00k | £67.00k | £59.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £30.00k | £0 | £0 | £59.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £24.00k | £26.00k | £0 | £64.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.