Hanes ariannol INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE
Rhif yr elusen: 261926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55m | £3.30m | £3.47m | £5.41m | £5.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18m | £2.67m | £3.17m | £4.43m | £5.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £59.19k | £34.16k | £285.07k | £384.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.16k | £0 | £0 | £0 | £81 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.46m | £29.51k | £27.95k | £1.60m | £1.90m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.00m | £3.05m | £3.20m | £3.52m | £3.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £68.54k | £217.93k | £242.46k | £288.69k | £357.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.07m | £2.48m | £2.94m | £3.23m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £190.37k | £225.80k | £1.20m | £1.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.26k | £39.24k | £28.86k | £58.81k | £56.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £65.11k | £64.48k | £82.73k | £79.49k | £81.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.