Hanes ariannol THE KENT AND EAST SUSSEX RAILWAY COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 262481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £2.27m | £1.75m | £1.59m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.29m | £1.70m | £1.51m | £2.40m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £317.24k | £466.22k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £73.77k | £160.55k | £612.79k | £551.21k | £311.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £879.32k | £877.29k | £173.91k | £364.65k | £577.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £996.75k | £1.16m | £644.66k | £600.60k | £1.11m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £75.38k | £71.93k | £48.52k | £70.41k | £22.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.81k | £27.30k | £381.36k | £302.13k | £147.90k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.55m | £1.66m | £1.44m | £1.33m | £2.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £453.03k | £462.99k | £259.49k | £182.64k | £350.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £36.09k | £35.91k | £20.94k | £26.26k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £154.96k | £163.25k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.