ymddiriedolwyr TRIRATNA BUDDHIST COMMUNITY SURREY
Rhif yr elusen: 270460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Staunton | Cadeirydd | 08 January 2020 |
|
|
||||
Jane Annabel Garratt | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Paul Greenhalgh | Ymddiriedolwr | 30 October 2019 |
|
|
||||
Ian Scott White | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
KEITH FRASER | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Kay Bovis | Ymddiriedolwr | 11 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.