Hanes ariannol DAIR HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 270719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.47m | £1.50m | £1.33m | £1.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.43m | £1.36m | £1.42m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.84k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.08k | £36.65k | £26.17k | £8.84k | £721 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £120 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.43m | £1.48m | £1.32m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £593 | £632 | £63 | £0 | £3.30k | |
|
Incwm - Arall | £125 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.43m | £1.36m | £1.42m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.58k | £20.36k | £81.77k | £0 | £29.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £146.50k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.