Dogfen lywodraethu GERMAN SHEPHERD DOG WELFARE FUND
Rhif yr elusen: 274076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 17/07/1977 AS AMENDED ON 19/08/1979 AS AMENDED ON 10/05/1992 AS AMENDED ON 01/05/1994 AS AMENDED ON 05/05/1996 AS AMENDED ON 03/05/2009 AS AMENDED ON 23/05/2010 AS AMENDED ON 01/05/2011 as amended on 04 Oct 2018 as amended on 15 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE CARE AND PROTECTION OF GERMAN SHEPHERD DOGS AND ALSATIONS WHO ARE IN NEED OF SUCH BY REASON OF SICKNESS, MALTREATMENT OR POOR CIRCUMSTANCES AND THE PREVENTION OF CRUELTY TO AND SUFFERING AMONGST SUCH ANIMALS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.