ymddiriedolwyr ENGLISH TOURING OPERA LIMITED
Rhif yr elusen: 279354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonora Thomson | Cadeirydd | 07 June 2021 |
|
|
||||
TREVOR MOROSS | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Peter Puskas | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
David Ereira | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Clarissa Ann Meek | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Abigail Kelly | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Darren Edward Joyce | Ymddiriedolwr | 14 June 2018 |
|
|
||||
LAURA LIEDE | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
JANE BEVERLEY DAVIES | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Richard Salter QC | Ymddiriedolwr | 16 June 2015 |
|
|||||
WILLIAM BUSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.