Hanes ariannol DDRC HEALTHCARE
Rhif yr elusen: 279652
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £2.16m | £1.77m | £2.42m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £1.91m | £2.17m | £1.96m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.61m | £1.63m | £1.55m | £1.59m | £1.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £197.41k | £17.29k | £11.57k | £12.81k | £18.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £390.15k | £454.28k | £174.73k | £461.87k | £428.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.67m | £1.68m | £1.56m | £1.60m | £1.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.41k | £14.89k | £9.45k | £230.83k | £245.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £16.79k | £113.43k | £19.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £180.32k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.69m | £1.97m | £1.70m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £196.90k | £216.68k | £194.42k | £268.19k | £280.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £43.70k | £44.65k | £48.98k | £63.61k | £66.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.