Hanes ariannol BASILDON WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 279777
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 07/05/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.46m | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.49m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £778.50k | £415.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £150.48k | £576.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.56k | £203.21k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.84k | £67.59k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.28m | £1.19m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262 | £508 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £32.15k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.47m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £150 | £11.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.82k | £24.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.78k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.