Hanes ariannol THE WATERSHED ARTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 284188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.24m | £6.07m | £4.49m | £4.59m | £3.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.34m | £5.44m | £4.13m | £4.61m | £4.48m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £68.00k | £68.00k | £3.87m | £2.53m | £812.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £941.44k | £932.68k | £35.63k | £30.13k | £36.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.74m | £1.81m | £100.83k | £862.87k | £1.59m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.52m | £3.22m | £3.57m | £3.48m | £2.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £266 | £187 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £39.51k | £103.75k | £787.26k | £217.26k | £1.01m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.91m | £3.97m | £4.11m | £4.56m | £4.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.77k | £1.47m | £20.27k | £52.54k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £74.22k | £73.31k | £73.26k | £82.04k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.38m | £0 | £0 | £0 | £140.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.