Hanes ariannol GRANGE FARM CENTRE
Rhif yr elusen: 285162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £519.53k | £466.12k | £516.72k | £466.61k | £488.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £614.38k | £620.34k | £572.23k | £752.22k | £669.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £30.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £356.15k | N/A | £486.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £163.38k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £58.84k | N/A | £572.23k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.38k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.05k | N/A | £504.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £47.79k | N/A | £67.90k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £77.38k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £478.15k | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.