Hanes ariannol OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES
Rhif yr elusen: 286084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52m | £1.94m | £2.40m | £2.36m | £3.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82m | £1.74m | £1.61m | £1.86m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.27k | N/A | N/A | £150.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £899.29k | £730.02k | £701.23k | £775.68k | £715.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £948.68k | £1.45m | £1.31m | £2.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £279.92k | £256.61k | £243.30k | £272.42k | £318.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £103.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.73m | £1.64m | £1.51m | £1.75m | £2.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.19k | £43.50k | £48.85k | £51.15k | £50.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £50.41k | |
|
Gwariant - Arall | £44.02k | £61.00k | £59.40k | £57.78k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.